MATEU PEDRERO MONICA MARIA
Informe ejecutivo de MATEU PEDRERO MONICA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEU PEDRERO MONICA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALL ON BOARD SL | Apoderado | 23/06/2014 | |
HOMING EXCELLENCE SL | Apoderado | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE MATEU PEDRERO MONICA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU PEDRERO MONICA MARIA
Empresa: LOLINA HOME SL
Liquidador
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37501 , F 134, S 8, H M 668483, I/A 3 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Empresa: LOLINA HOME SL
Administrador Unico
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37501 , F 134, S 8, H M 668483, I/A 3 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Empresa: LOLINA HOME SL
Administrador Unico
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37501 , F 132, S 8, H M 668483, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: ALL ON BOARD SL
Administrador Unico
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 98, S 8, H PM 71224, I/A 4 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-07
Empresa: ALL ON BOARD SL
Administrador Unico
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 98, S 8, H PM 71224, I/A 3 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-07
Empresa: ALL ON BOARD SL
Apoderado
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 98, S 8, H PM 71224, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-07
Empresa: HOMING EXCELLENCE SL
Administrador Unico
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 148, S 8, H PM 66147, I/A 4 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07
Empresa: HOMING EXCELLENCE SL
Administrador Unico
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 148, S 8, H PM 66147, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Empresa: HOMING EXCELLENCE SL
Apoderado
- Mateu Pedrero Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 147, S 8, H PM 66147, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-07
Información de MATEU PEDRERO MONICA MARIA
Mostramos los datos de MATEU PEDRERO MONICA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU PEDRERO MONICA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos