MATEU ORTIZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MATEU ORTIZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MATEU ORTIZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATEU Y SOLE SA | Consejero | 19/11/2018 | 14/12/2020 |
MATEU Y SOLE SA | REPR.143 RRM | 19/11/2018 | 07/10/2020 |
PERVEN SL | Administrador | 07/10/2020 | |
MATEU Y SOLE SA | REPR.143 RRM | 31/12/2013 | 19/11/2018 |
MATEU Y SOLE SA | Consejero | 31/12/2013 | 19/11/2018 |
MATEU Y SOLE SA | Consejero | 09/06/2010 | 31/12/2013 |
TAYOP 2 SL | Administrador Solidario | 28/05/2009 | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE MATEU ORTIZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU ORTIZ MARIA JOSE
Empresa: MATEU Y SOLE SA
Consejero
- Mateu Ortiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 148, S 8, H B 65120, I/A 49 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: MATEU Y SOLE SA
REPR.143 RRM
- Mateu Ortiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 148, S 8, H B 65120, I/A 48 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Empresa: PERVEN SL
Administrador
- Mateu Ortiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 220, S 8, H B 135346, I/A 11 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Empresa: MATEU Y SOLE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mateu Ortiz Maria Jose
- Mateu Ortiz Vicente
- PERVEN SL
- Portal Sole Javier
- Sole Nusas Maria Rosa
- Sole Nusas Montserrat
Presidente
REPR.143 RRM
- Mateu Ortiz Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 147, S 8, H B 65120, I/A 46 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Empresa: MATEU Y SOLE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mateu Ortiz Maria Jose
- Mateu Ortiz Vicente
- PERVEN SL
- Portal Sole Javier
- Sole Nusas Maria Rosa
- Sole Nusas Montserrat
Presidente
REPR.143 RRM
- Mateu Ortiz Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 147, S 8, H B 65120, I/A 46 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Empresa: MATEU Y SOLE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Mateu Ortiz Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 146, S 8, H B 65120, I/A 42 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
Empresa: MATEU Y SOLE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Mateu Ortiz Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 146, S 8, H B 65120, I/A 42 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
Empresa: MATEU Y SOLE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37796 , F 145, S 8, H B 65120, I/A 41 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: TAYOP 2 SL
Administrador Solidario
- Mateu Ortiz Maria Jose
- Mateu Ortiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24306 , F 68, S 8, H B 67439, I/A 7 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Empresa: TAYOP 2 SL
Administrador Solidario
- Mateu Ortiz Maria Jose
- Mateu Ortiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24306 , F 67, S 8, H B 67439, I/A 6 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-08
VER MAS ACTOS
Información de MATEU ORTIZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de MATEU ORTIZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU ORTIZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos