MATEU GARCIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MATEU GARCIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEU GARCIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FESTIVAL MUSICAL VILLARROBLEDO AIE | Socio | 13/09/2024 | |
INTERESTELAR SEVILLA AIE | Socio | 19/01/2023 | |
SUPER CAMPEONAS AIE | Socio Miembr | 07/04/2022 |
VINCULACIONES DE MATEU GARCIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU GARCIA JOSE MARIA
Empresa: FESTIVAL MUSICAL VILLARROBLEDO AIE
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 192504, I/A 6 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-46
Empresa: INTERESTELAR SEVILLA AIE
Socio
- Mateu Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10862, L 8140, F 223, S 8, H V 194088, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-46
Empresa: FESTIVAL MUSICAL LES ARTS AIE
Socio
- ASS ADMINISTRACIONES RESPONSABLES SL
- Mateu Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10623, L 7904, F 94, S 8, H V 186083, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-46
Empresa: SUPER CAMPEONAS AIE
Socio Miembr
- Guiñales Real Javier
- Mateu Garcia Jose Maria
- OPTIMA ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41230 , F 141, S 8, H M 730951, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Información de MATEU GARCIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MATEU GARCIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU GARCIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos