MATEU CAMA EVA MARIA
Informe ejecutivo de MATEU CAMA EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEU CAMA EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAMER ATLANTIC SL | Administrador Unico | 29/01/2021 | |
ARMEUN SL | Administrador Unico | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE MATEU CAMA EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU CAMA EVA MARIA
Empresa: DOMO21 INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Apoderado Solidario
- Mateu Cama Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 355154, I/A 13 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: GRAMER ATLANTIC SL
Administrador Unico
- Mateu Cama Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47354 , F 174, S 8, H B 549443, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-08
Empresa: DOMO21 INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Apoderado Solidario
- Mateu Cama Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39878 , F 182, S 8, H B 355154, I/A 9 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: ARMEUN SL
Administrador Unico
- Mateu Cama Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30160 , F 84, S 8, H B 166718, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-08
Información de MATEU CAMA EVA MARIA
Mostramos los datos de MATEU CAMA EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU CAMA EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos