MATEU BOU JUAN
Informe ejecutivo de MATEU BOU JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MATEU BOU JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES OTHONOI SL | Socio Unico | 06/08/2024 | |
INVERSIONES OTHONOI SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
BINIFERRI ECOPROJECT SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
OGNINA TOWN SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
ACIREALE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
LANDSCAPE REAL ESTATE MALLORCA SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
IMPULSE REAL ESTATE MALLORCA SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
KEY REAL ESTATE MALLORCA SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
EPIDAVROS SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
JACARANDA XANET SA | Administrador Unico | 30/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATEU BOU JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU BOU JUAN
Empresa: INVERSIONES OTHONOI SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100837, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: INVERSIONES OTHONOI SL
Socio Único
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100837, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: BINIFERRI ECOPROJECT SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100348, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: OGNINA TOWN SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100347, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: ACIREALE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100344, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: LANDSCAPE REAL ESTATE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100333, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: IMPULSE REAL ESTATE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100329, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: KEY REAL ESTATE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100327, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: EPIDAVROS SL
Administrador Unico
- Mateu Bou Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100324, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-07
Empresa: INVER BECAS 2021 SL
Administrador Solidario
- Mateu Bou Juan
- Smolokovski Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 181, S 8, H PM 91427, I/A 4 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-07
VER MAS ACTOS
Información de MATEU BOU JUAN
Mostramos los datos de MATEU BOU JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU BOU JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos