MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MAR DE FORMACION ESPECIALIZADA SL | Administrador Mancomunado | 28/03/2018 | |
ELECTRO CYCLING MALLORCA SL | Administrador Solidario | 22/02/2017 | |
ARTE APARTE STUDIO SL | Administrador Unico | 07/11/2013 | |
BIZNET XTENDED LARGE SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2013 | |
ARTSOON NETWORK SL | Administrador Unico | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO
Empresa: LA MAR DE FORMACION ESPECIALIZADA SL
Administrador Mancomunado
- Mateu Bagur Marcos Antonio
- Rotger Campins Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 189, S 8, H PM 83801, I/A 1 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-07
Empresa: ELECTRO CYCLING MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Mateu Bagur Marcos Antonio
- Moreno Gomez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 84, S 8, H PM 80768, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-07
Empresa: ARTE APARTE STUDIO SL
Administrador Unico
- Mateu Bagur Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 135, S 8, H AS 40105, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-33
Empresa: ARTE APARTE STUDIO SL
Administrador Solidario
- Mateu Bagur Marcos Antonio
- Popescu Viorel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 135, S 8, H AS 40105, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-33
Empresa: BIZNET XTENDED LARGE SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Estevan Jorge
- Mateu Bagur Marcos Antonio
- Santos Gutierrez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24566 , F 178, S 8, H M 442106, I/A 3 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Empresa: ARTSOON NETWORK SL
Administrador Unico
- Mateu Bagur Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 220, S 8, H AS 45210, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-33
Empresa: ARTE APARTE STUDIO SL
Administrador Solidario
- Mateu Bagur Marcos Antonio
- Popescu Viorel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 133, S 8, H AS 40105, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-33
Información de MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEU BAGUR MARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos