MATESANZ ROMERO BARBARA
Informe ejecutivo de MATESANZ ROMERO BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATESANZ ROMERO BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARBARA MATESANZ ROMERO SL | Administrador Unico | 15/09/2023 |
VINCULACIONES DE MATESANZ ROMERO BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATESANZ ROMERO BARBARA
Empresa: ESPERANZA ROMERO-MATESANZ SL
Liquidador
- Matesanz Romero Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37310 , F 146, S 8, H M 665332, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: ESPERANZA ROMERO-MATESANZ SL
Administrador Solidario
- Matesanz Romero Barbara
- Romero Humanes Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37310 , F 146, S 8, H M 665332, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: BARBARA MATESANZ ROMERO SL
Administrador Unico
- Matesanz Romero Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43100 , F 62, S 8, H M 761616, I/A 2 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: BARBARA MATESANZ ROMERO SL
Administrador Solidario
- Matesanz Romero Barbara
- Romero Humanes Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43100 , F 62, S 8, H M 761616, I/A 2 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: BARBARA MATESANZ ROMERO SL
Administrador Solidario
- Matesanz Romero Barbara
- Romero Humanes Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43100 , F 60, S 8, H M 761616, I/A 1 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Consejero Delegado Solidario
- Matesanz Romero Barbara
Consejero
- Garcia Siguero Juana
- Matesanz Romero Barbara
Secretario
- Matesanz Romero Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35192 , F 160, S 8, H M 468719, I/A 16 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: ESPERANZA ROMERO-MATESANZ SL
Administrador Solidario
- Matesanz Romero Barbara
- Romero Humanes Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37310 , F 143, S 8, H M 665332, I/A 1 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Consejero Delegado Solidario
- Arias Candelas Roberto
- Gonzalez Pascual Jesus
- Matesanz Romero Barbara
- Sanz Del Prado Amparo
Presidente
Secretario
- Matesanz Romero Barbara
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26000 , F 204, S 8, H M 468719, I/A 14 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Consejero Delegado Solidario
- Arias Candelas Roberto
- Matesanz Romero Barbara
- Sanz Del Prado Amparo
Secretario
- Matesanz Romero Barbara
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26000 , F 203, S 8, H M 468719, I/A 11 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Consejero Delegado Solidario
- Arias Candelas Roberto
- Gamo Garcia Jose-ramon
- Matesanz Romero Barbara
- Sanz Del Prado Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26000 , F 201, S 8, H M 468719, I/A 6 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
VER MAS ACTOS
Información de MATESANZ ROMERO BARBARA
Mostramos los datos de MATESANZ ROMERO BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATESANZ ROMERO BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos