MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV | Consejero | 25/09/2015 |
VINCULACIONES DE MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES
Empresa: ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV
Consejero
- Encinas Matesanz Nuria
- Encinas Roman Emilio
- Matesanz Arranz Maria Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 164, S 8, H M 609022, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: MERINVEST GESTION DE ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Matesanz Arranz Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33555 , F 204, S 8, H M 603966, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV
Auditor
Consejero
- Encinas Matesanz Nuria
- Encinas Roman Emilio
- Matesanz Arranz Maria Mercedes
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 160, S 8, H M 609022, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Empresa: MERINVEST GESTION DE ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Matesanz Arranz Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33555 , F 201, S 8, H M 603966, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: MERINVEST GESTION DE ACTIVOS SL
Socio Único
- Matesanz Arranz Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33555 , F 201, S 8, H M 603966, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Información de MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATESANZ ARRANZ MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos