MATEOS SANCHEZ ADRIAN
Informe ejecutivo de MATEOS SANCHEZ ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEOS SANCHEZ ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOALJA XXI SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2022 | |
DOMUS AUDIOTORIUM SL | Administrador Solidario | 07/01/2022 | |
FOTOVOLMAT 1 SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
ROUTER ENERGY SL | Administrador Unico | 14/10/2019 | |
SOLAR PRODUCER 2000 SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | |
PHOTOVOLTAIC SEVILLE SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | |
PHOTOVOLTAIC MATECARO SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | |
MATECARO ENERGY SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | |
SOLARCORSEV SL | Administrador Unico | 28/08/2019 | |
TOVAR MATEOS ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 14/07/2017 |
VINCULACIONES DE MATEOS SANCHEZ ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS SANCHEZ ADRIAN
Administrador Mancomunado
- Diaz Vidal Juan
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999 , F 100, S 8, H SE104635, I/A 3 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-41
Empresa: DOMUS AUDIOTORIUM SL
Administrador Solidario
- Diaz Vidal Juan
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 200, S 8, H SE133002, I/A 1 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: FOTOVOLMAT 1 SL
Administrador Unico
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6953 , F 96, S 8, H SE127833, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-41
Empresa: FOTOVOLMAT 1 SL
Socio Único
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6953 , F 96, S 8, H SE127833, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-41
Empresa: AKREDITO TRAMITACIONES Y FINANZA SL
Administrador Solidario
- Marquez Santaella Manuel
- Mateos Sanchez Adrian
- Tovar Miguez Manuel
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6846 , F 57, S 8, H SE125212, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-41
Empresa: AKREDITO TRAMITACIONES Y FINANZA SL
Administrador Solidario
- Marquez Santaella Manuel
- Mateos Sanchez Adrian
- Tovar Miguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6846 , F 56, S 8, H SE125212, I/A 1 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: ROUTER ENERGY SL
Administrador Unico
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6780 , F 1, S 8, H SE123402, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-41
Empresa: MATECARO ENERGY SL
Administrador Unico
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6779 , F 181, S 8, H SE123390, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
Empresa: PHOTOVOLTAIC MATECARO SL
Administrador Unico
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6779 , F 171, S 8, H SE123388, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
Empresa: PHOTOVOLTAIC SEVILLE SL
Administrador Unico
- Mateos Sanchez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6779 , F 157, S 8, H SE123384, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
VER MAS ACTOS
Información de MATEOS SANCHEZ ADRIAN
Mostramos los datos de MATEOS SANCHEZ ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS SANCHEZ ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos