MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SODEOL 98 SOCIEDAD DE DESARROLLO LOCAL DE OLIVARES SL | Vicepresidente | 21/12/2012 | |
SODEOL 98 SOCIEDAD DE DESARROLLO LOCAL DE OLIVARES SL | Consejero | 21/12/2012 |
VINCULACIONES DE MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN
Consejero
- Delgado Garcia Alfredo
- Gelo Cotan Jesus
- Herrera Campillo Federico
- Mateos Perez Maria Del Carmen
- Ramos Garcia Isidoro
Presidente
Vicepresidente
- Mateos Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 161, S 8, H SE 36774,SE , I/ 10 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-41
Consejero Delegado
Consejero
- Delgado Garcia Alfredo
- Gelo Cotan Jesus
- Herrera Campillo Federico
- Mateos Perez Maria Del Carmen
- Ramos Garcia Isidoro
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Mateos Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 161, S 8, H SE 36774,SE , I/ 9 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-41
Consejero
- Bernal Castro Juan Antonio
- Bravo Fraile Maria Inmaculada
- Fraile Garcia Maria Victoria
- Mateos Perez Maria Del Carmen
- Pallares Lindes Enrique
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 161, S 8, H SE 36774,SE , I/ 9 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 160, S 8, H SE 36774,SE , I/ 8 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 160, S 8, H SE 36774,SE , I/ 8 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 158, S 8, H SE 36774,SE , I/ 6 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-41
Información de MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos