MATEOS NOVO ANDRES
Informe ejecutivo de MATEOS NOVO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEOS NOVO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOTROPICAL 2007 SL | Administrador Unico | 20/06/2012 | |
DIMANO SL | Socio Unico | 07/10/2009 | |
DIMANO SL | Administrador Unico | 07/10/2009 | |
ALMANO SA | Administrador Unico | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE MATEOS NOVO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS NOVO ANDRES
Empresa: ALMANO SA
Administrador Unico
- Mateos Novo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 154, S 8, H GR 2590, I/A 12 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-18
Empresa: ALMANO SA
Administrador Unico
- Mateos Novo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 154, S 8, H GR 2590, I/A 11 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-18
Empresa: ECOTROPICAL 2007 SL
Administrador Unico
- Mateos Novo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 1, S 8, H GR 41457, I/A 1 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-18
Empresa: DIMANO SL
Administrador Unico
- Mateos Novo Andres
- Mateos Novo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 165, S 8, H GR 4420, I/A 2 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-18
Empresa: DIMANO SL
Socio Único
- Mateos Novo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 165, S 8, H GR 4420, I/A 2 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-18
Empresa: ALMANO SA
Administrador Unico
- Mateos Novo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 154, S 8, H GR 2590, I/A 10 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-18
Información de MATEOS NOVO ANDRES
Mostramos los datos de MATEOS NOVO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS NOVO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos