MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASTER FRANQUICIA ZERIS COFFEE SL | Consejero | 07/05/2024 | |
COACHING COFFEE SL | Administrador Unico | 04/03/2024 | |
ZERISBAKERY SL | Administrador Solidario | 20/09/2023 | |
ZERISCOFFEE SL | Administrador Solidario | 06/09/2021 |
VINCULACIONES DE MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS
Empresa: MASTER FRANQUICIA ZERIS COFFEE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mateos Hernandez Jose Luis
- Rivas Illescas Daniel
- Saez Tello Felipe
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128, L 955, F 161, S 8, H CC 17366, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-10
Empresa: COACHING COFFEE SL
Administrador Unico
- Mateos Hernandez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 951, F 177, S 8, H CC 17268, I/A 1 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-10
Empresa: ZERISBAKERY SL
Administrador Solidario
- Mateos Hernandez Jose Luis
- Rivas Illescas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115, L 942, F 113, S 8, H CC 17082, I/A 1 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-10
Empresa: ZERISCOFFEE SL
Administrador Solidario
- Mateos Hernandez Jose Luis
- Rivas Illescas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073, L 900, F 51, S 8, H CC 16244, I/A 1 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-10
Información de MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS HERNANDEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos