MATEOS BENITEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MATEOS BENITEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATEOS BENITEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLIANCE SINERGIAS SL | Socio Unico | 03/02/2017 | |
COMPLIANCE SINERGIAS SL | Administrador Unico | 24/11/2016 |
VINCULACIONES DE MATEOS BENITEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEOS BENITEZ JOSE MARIA
Empresa: COMPLIANCE SINERGIAS SL
Socio Único
- Mateos Benitez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10162, L 7444, F 103, S 8, H V 172116, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-46
Empresa: COMPLIANCE SINERGIAS SL
Administrador Unico
- Mateos Benitez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10162, L 7444, F 103, S 8, H V 172116, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-46
Empresa: MOVICONTEX SL
Apoderado
- Marquez Enriquez Jose Manuel
- Mateos Benitez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 75, S 8, H CA 6193, I/A 13 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-11
Empresa: REVESTIMIENTOS ROYBER SL
Administrador Unico
- Mateos Benitez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 74, S 8, H CA 21741, I/A 3 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-11
Información de MATEOS BENITEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de MATEOS BENITEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEOS BENITEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos