MATEO YANGUAS CRISTINA
Informe ejecutivo de MATEO YANGUAS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEO YANGUAS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODISEA AMERICANA 1528 SL | Administrador Unico | 30/06/2022 |
VINCULACIONES DE MATEO YANGUAS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO YANGUAS CRISTINA
Empresa: MOFFETT ROGERS SL
Liquidador
- Mateo Yanguas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 594906, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: MOFFETT ROGERS SL
Administrador Solidario
- Mateo Yanguas Cristina
- Moffett Rogers Michael Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 594906, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ODISEA AMERICANA 1528 SL
Administrador Unico
- Mateo Yanguas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43673 , F 215, S 8, H M 770980, I/A 1 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: MOFFETT ROGERS SL
Administrador Solidario
- Mateo Yanguas Cristina
- Moffett Rogers Michael Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 1, S 8, H M 594906, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Información de MATEO YANGUAS CRISTINA
Mostramos los datos de MATEO YANGUAS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO YANGUAS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos