MATEO MARIN HERRERA
Informe ejecutivo de MATEO MARIN HERRERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATEO MARIN HERRERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOVALORIS SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 09/10/2012 |
VINCULACIONES DE MATEO MARIN HERRERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO MARIN HERRERA
Empresa: INFOQUS BUSSINESS INTELIGENCE SL
Administrador Solidario
- Mateo Marin Herrera
- Pedro Jose Yelo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 151, S 8, H MU 85465, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-30
Empresa: INVERSIONES COMERZIA SL
Administrador Solidario
- Mateo Marin Herrera
- Pedro Jose Yelo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 151, S 8, H MU 85465, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-30
Empresa: INVERSIONES COMERZIA SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Jose Labella Lopez
- Mateo Marin Herrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 151, S 8, H MU 85465, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-30
Empresa: INVERSIONES COMERZIA SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Jose Labella Lopez
- Mateo Marin Herrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 151, S 8, H MU 85465, I/A 1 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-30
Empresa: NEOVALORIS SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Mateo Marin Herrera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 106, S 8, H MU 79425, I/A 1 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-30
Apoderado Mancomunado
- Mateo Marin Herrera
- Vicente Luis Carrasco Carrasco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 166, S 8, H MU 37112, I/A 3 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-30
Apoderado Mancomunado
- Mateo Marin Herrera
- Vicente Luis Carrasco Carrasco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 165, S 8, H MU 37112, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-30
Información de MATEO MARIN HERRERA
Mostramos los datos de MATEO MARIN HERRERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO MARIN HERRERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos