MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OH EQUITY INVESTMENT SL | Apoderado | 23/08/2024 | |
SANTANDER COATED SOLUTIONS SL | Consejero | 04/06/2024 | |
ACEROS RECUBIERTOS IMPORTACION MEDITERRANEO SL | Apoderado | 31/01/2024 | |
VILLADANGOS INTERMODAL SL | Presidente | 16/09/2022 | |
VILLADANGOS INTERMODAL SL | Consejero | 16/09/2022 | |
ECO STEEL SOLUTIONS SL | Consejero | 25/02/2022 | |
ARANDA COATED SOLUTIONS SL | Consejero | 11/02/2022 | |
LEON COATED SOLUTIONS SL | Consejero | 10/02/2022 | |
ECO STEEL SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/12/2021 | |
OH CAPITAL RESOURCES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO
Empresa: OH EQUITY INVESTMENT SL
Apoderado
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822635, I/A 2 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: SANTANDER COATED SOLUTIONS SL
Consejero
- Mateo Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 28638, I/A 24 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-39
Apoderado
- Garzon Heredero Buenaventura
- Jimenez De Tejada Benavides Antonio
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28701 , F 202, S 8, H M 516822, I/A 10 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ligues Beraza Fernando
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Mateos Robles Victor Felipe
- Vilades Correa Jaime
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35661 , F 17, S 8, H M 640865, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: FORT BELBOIR SL
Apoderado
- Jimenez De Tejada Benavides Antonio
- Ligues Beraza Fernando
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 105, S 8, H M 753841, I/A 6 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: PAINT JOIN GRAPHENO ARANDA SL
Consejero
Presidente
- Mateo Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771, L 562, F 109, S 8, H BU 18171, I/A 5 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-09
Empresa: VILLADANGOS INTERMODAL SL
Consejero
Presidente
- Mateo Jimenez Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1339 , F 50, S 8, H LE 25755, I/A 6 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-24
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ligues Beraza Fernando
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Mateos Robles Victor Felipe
- Vilades Correa Jaime
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35661 , F 16, S 8, H M 640865, I/A 3 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Empresa: LEON COATED SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bergareche Gandarias Guillermo
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Rebolleda Vallejo Jesus Manuel
Apoderado
- Bastos Goncalves Paulo-alexandre
- Bergareche Gandarias Guillermo
- Jimenez De Tejada Benavides Antonio Fernando
- Mateo Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 3, S 8, H LE 26100, I/A 13 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-24
Empresa: NETWORK STEEL RESOURCES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bergareche Gandarias Guillermo
- Bergareche Gandarias Guillermo
- Jimenez De Tejada Benavides Antonio Fernando
- Jimenez De Tejada Benavides Antonio Fernando
- Mateo Jimenez Juan Antonio
- Mateo Jimenez Juan Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41874 , F 103, S 8, H M 424429, I/A 25 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
VER MAS ACTOS
Información de MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO JIMENEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos