MATEO COSTAS MAXIMO JESUS
Informe ejecutivo de MATEO COSTAS MAXIMO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEO COSTAS MAXIMO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FANDICOSTA SA | Apoderado Solidario | 16/03/2011 | 16/06/2016 |
FANDICOSTA SA | Apoderado Mancomunado | 08/01/2015 | 16/06/2016 |
FANDICOSTA SA | Apoderado Solidario | 10/06/2010 | 16/06/2016 |
FANDICOSTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2013 | 16/06/2016 |
FANDICOSTA SA | Apoderado Solidario | 16/06/2016 | |
FANDICOSTA SA | Apoderado Mancomunado | 16/06/2016 | |
FANDICOSTA SA | Apoderado | 16/06/2016 | |
FANDICOSTA SA | Apoderado Mancomunado | 14/02/2014 | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE MATEO COSTAS MAXIMO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO COSTAS MAXIMO JESUS
Empresa: FANDICOSTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Martinez Sobreira Ricardo
- Martinez Varela Angel
- Mateo Costas Maximo Jesus
Apoderado Mancomunado
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Martinez Sobreira Ricardo
- Martinez Sobreira Ricardo
- Martinez Varela Angel
- Martinez Varela Angel
- Mateo Costas Maximo Jesus
- Mateo Costas Maximo Jesus
Apoderado Solidario
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Martinez Sobreira Ricardo
- Mateo Costas Maximo Jesus
- Mateo Costas Maximo Jesus
Apoderado
- Mateo Costas Maximo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1535, F 220, S 8, H PO 13094, I/A 41 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-36
Empresa: FANDICOSTA SA
Apoderado Mancomunado
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Martinez Sobreira Ricardo
- Martinez Varela Angel
- Mateo Costas Maximo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1535, F 219, S 8, H PO 13094, I/A 38 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-36
Empresa: FANDICOSTA SA
Apoderado Mancomunado
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Martinez Sobreira Ricardo
- Martinez Varela Angel
- Mateo Costas Maximo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1535, F 218, S 8, H PO 13094, I/A 34 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-36
Empresa: FANDICOSTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo Joaquin
- Martinez Sobreira Ricardo
- Martinez Varela Angel
- Mateo Costas Maximo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1535, F 217, S 8, H PO 13094, I/A 31 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-36
Empresa: FANDICOSTA SA
Apoderado Solidario
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo
- Martinez Sobreira Ricardo
- Mateo Costas Maximo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1535, F 162, S 8, H PO 13094, I/A 26 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-36
Empresa: FANDICOSTA SA
Apoderado Solidario
- Campuzano Pereira Dos Santos Alfredo
- Martinez Sobreira Ricardo
- Mateo Costas Maximo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1535, F 162, S 8, H PO 13094, I/A 25 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-36
Información de MATEO COSTAS MAXIMO JESUS
Mostramos los datos de MATEO COSTAS MAXIMO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO COSTAS MAXIMO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos