MATEO CILUAGA CRISANTO
Informe ejecutivo de MATEO CILUAGA CRISANTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEO CILUAGA CRISANTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOÑANA FORMATIVA SL | Administrador Unico | 06/05/2021 | |
SERVICIOS ASISTENCIALES ONUBENSES SL | Socio Unico | 23/09/2019 | |
SERVICIOS ASISTENCIALES ONUBENSES SL | Administrador Unico | 23/09/2019 | |
ONUBA MANTENIMIENTO FACTORY SL | Socio Unico | 22/02/2019 | |
ONUBA MANTENIMIENTO FACTORY SL | Administrador Unico | 22/02/2019 | |
MANCHON Y MATEO INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2019 | |
FACTORY FINCAS SL | Socio Unico | 07/04/2016 | |
FACTORY FINCAS SL | Administrador Unico | 07/04/2016 | |
APLICACIONES TECNICAS COSTALUZ SL | Socio Unico | 24/11/2014 | |
APLICACIONES TECNICAS COSTALUZ SL | Administrador Unico | 24/11/2014 |
VINCULACIONES DE MATEO CILUAGA CRISANTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO CILUAGA CRISANTO
Empresa: DOÑANA FORMATIVA SL
Administrador Unico
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5808 , F 3, S 8, H SE100013, I/A 4 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-41
Empresa: SERVICIOS ASISTENCIALES ONUBENSES SL
Administrador Unico
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 213, S 8, H H 25422, I/A 1 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-21
Empresa: SERVICIOS ASISTENCIALES ONUBENSES SL
Socio Único
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 213, S 8, H H 25422, I/A 1 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-21
Empresa: MANCHON Y MATEO INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Manchon Sanchez Ivan
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 57, S 8, H H 25042, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-21
Empresa: ONUBA MANTENIMIENTO FACTORY SL
Administrador Unico
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 53, S 8, H H 25041, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-21
Empresa: ONUBA MANTENIMIENTO FACTORY SL
Socio Único
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 53, S 8, H H 25041, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-21
Empresa: FACTORY FINCAS SL
Administrador Unico
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 114, S 8, H H 22952, I/A 1 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-21
Empresa: FACTORY FINCAS SL
Socio Único
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 114, S 8, H H 22952, I/A 1 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-21
Empresa: APLICACIONES TECNICAS COSTALUZ SL
Administrador Unico
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039 , F 201, S 8, H H 21860, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-21
Empresa: APLICACIONES TECNICAS COSTALUZ SL
Socio Único
- Mateo Ciluaga Crisanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039 , F 201, S 8, H H 21860, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-21
Información de MATEO CILUAGA CRISANTO
Mostramos los datos de MATEO CILUAGA CRISANTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO CILUAGA CRISANTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos