MATEO ANGEL BRAVO RUIZ
Informe ejecutivo de MATEO ANGEL BRAVO RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEO ANGEL BRAVO RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVAMBROS LOGISTIA SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
HORTICOLA BRAVO SL | Socio Unico | 13/10/2014 | |
HORTICOLA BRAVO SL | Administrador Unico | 13/10/2014 |
VINCULACIONES DE MATEO ANGEL BRAVO RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO ANGEL BRAVO RUIZ
Empresa: NOVAMBROS LOGISTIA SL
Administrador Unico
- Mateo Angel Bravo Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 133, S 8, H MU107104, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-30
Empresa: HORTICOLA BRAVO SL
Administrador Unico
- Mateo Angel Bravo Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 174, S 8, H MU 75991, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: HORTICOLA BRAVO SL
Administrador Mancomunado
- Bartolome Bravo Meca
- Mateo Angel Bravo Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 174, S 8, H MU 75991, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: HORTICOLA BRAVO SL
Socio Único
- Mateo Angel Bravo Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 174, S 8, H MU 75991, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: HORTICOLA BRAVO SL
Administrador Mancomunado
- Bartolome Bravo Meca
- Mateo Angel Bravo Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 173, S 8, H MU 75991, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-30
Información de MATEO ANGEL BRAVO RUIZ
Mostramos los datos de MATEO ANGEL BRAVO RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO ANGEL BRAVO RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos