MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOMA 2020 - TALENTO E INNOVACION SL | Administrador Unico | 30/10/2020 |
VINCULACIONES DE MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR
Empresa: BOMA 2020 - TALENTO E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47504 , F 135, S 8, H B 553977, I/A 1 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Apoderado Mancomunado
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44915 , F 200, S 8, H B 305370, I/A 35 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: SERCOTEL CUBA SL
Apoderado Mancomunado
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44868 , F 118, S 8, H B 469877, I/A 6 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: INVERSIONES NARON 2003 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43774 , F 39, S 8, H B 285270, I/A 41 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: SERCOTEL CUBA SL
Apoderado Mancomunado
- Baulenas Puy Antoni
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
- Rodriguez Pousa Jose
- Roger Loppacher Javier
- Ruiz Loreno Nicolas
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44868 , F 116, S 8, H B 469877, I/A 5 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: HOTEL HEROE DE SOSTOA 17 SL
Apoderado Mancomunado
- Baulenas Puy Antonio
- Caballero Martinez Jose Gabriel
- CAFIBA SL
- Elena Piaia
- Gonzaga Rullan Janer Luis
- Gonzalez Fuster Joan Josep
- Hormigo Muñoz Joaquin
- Jean Francois Pascal Emmanuel Bossy
- Llobet Aznar Oriol
- Lopez Castro Alfredo
- Marta Roch Dorota
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
- Pages Serra Laia
- Panayot Kostadinov Vasilev
- Peña Garriga Josep Oriol
- Picas Asmarats Luis
- Pierre Yves Lefebvre
- Simon David Austin Davies
- Solano Molins Joaquim
- Solveig Diana Hoffmann
- Tausia Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46940 , F 53, S 8, H B 476091, I/A 18 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: HOTEL HEROE DE SOSTOA 17 SL
Apoderado Mancomunado
- Baulenas Puy Antonio
- Lopez Castro Alfredo
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
- Tausia Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45401 , F 136, S 8, H B 476091, I/A 13 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Apoderado Mancomunado
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44915 , F 197, S 8, H B 305370, I/A 33 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Empresa: INVERSIONES NARON 2003 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43774 , F 37, S 8, H B 285270, I/A 38 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Empresa: CAFIBA SL
Apoderado Solidario
- Matellanes De Azpiazu Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 45, S 8, H B 105318, I/A 14 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
VER MAS ACTOS
Información de MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATELLANES DE AZPIAZU MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos