MATAS GONZALEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MATAS GONZALEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATAS GONZALEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRIREMA SL | Socio Unico | 25/06/2018 | 07/01/2021 |
ELECTRIREMA SL | Administrador Unico | 25/06/2018 | 07/01/2021 |
ELECTRIREMA SL | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CALLE ESTEBAN COLLANTES 45 SL | Administrador Unico | 25/05/2009 | 03/10/2018 |
VINCULACIONES DE MATAS GONZALEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAS GONZALEZ MARIA TERESA
Empresa: ELECTRIREMA SL
Liquidador
- Matas Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37841 , F 81, S 8, H M 674019, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: ELECTRIREMA SL
Administrador Unico
- Matas Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37841 , F 81, S 8, H M 674019, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Administrador Unico
- Matas Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19682 , F 143, S 8, H M 346229, I/A 4 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: ELECTRIREMA SL
Administrador Unico
- Matas Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37841 , F 80, S 8, H M 674019, I/A 1 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: ELECTRIREMA SL
Socio Único
- Matas Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37841 , F 80, S 8, H M 674019, I/A 1 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Administrador Unico
- Matas Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19682 , F 143, S 8, H M 346229, I/A 3 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28
Información de MATAS GONZALEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de MATAS GONZALEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAS GONZALEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos