MATAS GASCON MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MATAS GASCON MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATAS GASCON MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ-MATAS SA | Apoderado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE MATAS GASCON MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAS GASCON MARIA DEL PILAR
Empresa: MARTINEZ-MATAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Importacion Y Produccion Ganadera Martinez-matas S
- Martinez Villa Manuel
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 84, S 8, H L 4415, I/A 12 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-25
Empresa: MARTINEZ-MATAS SA
Consejero
- Importacion Y Produccion Ganadera Martinez-matas S
- Martinez Villa Manuel
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 83, S 8, H L 4415, I/A 11 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-25
Empresa: MARTINEZ-MATAS SA
Apoderado
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 83, S 8, H L 4415, I/A 10 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-25
Empresa: MARTINEZ-MATAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Importacion Y Produccion Ganadera Martinez-matas S
- Martinez Villa Manuel
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 82, S 8, H L 4415, I/A 9 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-25
Empresa: MARTINEZ-MATAS SA
Administrador Unico
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 82, S 8, H L 4415, I/A 9 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-25
Administrador Solidario
- Martinez Matas Manuel
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 71, S 8, H L 1528, I/A 6 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-25
Empresa: MARTINEZ-MATAS SA
Administrador Unico
- Matas Gascon Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 82, S 8, H L 4415, I/A 8 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-25
Información de MATAS GASCON MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MATAS GASCON MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAS GASCON MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos