MATAS AGUILERA ANTONIO
Informe ejecutivo de MATAS AGUILERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATAS AGUILERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDAS SALINAS SL | Administrador Unico | 26/05/2022 | |
ANTONIO MATAS AGUILERA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 16/06/2021 | |
TRATAMIENTOS ANDALUCES DE PROTECCION SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2020 | |
PIEDRAS PRECIOSAS DEL SUR SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2019 |
VINCULACIONES DE MATAS AGUILERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAS AGUILERA ANTONIO
Empresa: FUNDAS SALINAS SL
Administrador Unico
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5571, L 4478, F 9, S 8, H MA137027, I/A 2 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-29
Empresa: FUNDAS SALINAS SL
Administrador Solidario
- Castillo Cobos Vicente
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5571, L 4478, F 9, S 8, H MA137027, I/A 2 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-29
Administrador Unico
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 171, S 8, H CO 21090, I/A 3 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-14
Administrador Mancomunado
- Matas Aguilera Antonio
- Moreno Delgado Miryam Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 181, S 8, H CO 41256, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-14
Empresa: PIEDRAS PRECIOSAS DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Maya Cayetano
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 41, S 8, H CO 40493, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-14
Empresa: FUNDAS SALINAS SL
Administrador Solidario
- Castillo Cobos Vicente
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5571, L 4478, F 9, S 8, H MA137027, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-29
Administrador Unico
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 171, S 8, H CO 21090, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-14
Empresa: INMOBILIARIA AMA GUADALCAZAR SL
Administrador Unico
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 63, S 8, H CO 23782, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-14
Administrador Mancomunado
- Matas Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 52, S 8, H CO 17974, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-14
Información de MATAS AGUILERA ANTONIO
Mostramos los datos de MATAS AGUILERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAS AGUILERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos