MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANOFABRIL SL | Consejero | 07/08/2012 | 03/07/2017 |
INDUSTRIAL ESTAMBRERA SA | Consejero | 29/01/2013 | 03/05/2017 |
VINCULACIONES DE MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA
Empresa: LANOFABRIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aura Llargues Antonio
- Blasi Pujol Albert
- Matarranz Colell Maria Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24101 , F 151, S 8, H B 67888, I/A 25 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Empresa: INDUSTRIAL ESTAMBRERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aura Llargues Antoni
- Blasi Pujol Albert
- Matarranz Colell Maria Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 54, S 8, H B 79293, I/A 54 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
Empresa: INDUSTRIAL ESTAMBRERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aura Llargues Antoni
- Blasi Pujol Albert
- Matarranz Colell Maria Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 52, S 8, H B 79293, I/A 53 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Empresa: LANOFABRIL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aura Llargues Antonio
- Blasi Pujol Albert
- Matarranz Colell Maria Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24101 , F 146, S 8, H B 67888, I/A 21 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Información de MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATARRANZ COLELL MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos