MATAMOROS SERVULO GEORGINA
Informe ejecutivo de MATAMOROS SERVULO GEORGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATAMOROS SERVULO GEORGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMA SIBARITA SL | Administrador Solidario | 05/08/2024 | |
ET VOILA MARKETING & RESEARCH SL | Administrador Solidario | 03/10/2023 | |
FORMACION DE CURSOS EUROPEOS SL | Administrador Unico | 09/01/2023 | |
FORMEU ACADEMY SL | Administrador Unico | 23/08/2022 |
VINCULACIONES DE MATAMOROS SERVULO GEORGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATAMOROS SERVULO GEORGINA
Empresa: ALMA SIBARITA SL
Administrador Solidario
- Alcaraz Larroya Ruben
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 14650, I/A 3 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-22
Empresa: ALMA SIBARITA SL
Administrador Mancomunado
- Alcaraz Larroya Ruben
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 14650, I/A 3 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-22
Empresa: ET VOILA MARKETING & RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Matamoros Servulo Georgina
- Servulo Cabrera Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 180, S 8, H T 51510, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-43
Empresa: FORMACION DE CURSOS EUROPEOS SL
Administrador Unico
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10906, L 8184, F 223, S 8, H V 195583, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Empresa: FORMEU ACADEMY SL
Administrador Unico
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 167, S 8, H L 34226, I/A 1 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-25
Empresa: ALMA SIBARITA SL
Administrador Mancomunado
- Alcaraz Larroya Ruben
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 148, S 8, H HU 14650, I/A 1 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-22
Empresa: ET VOILA MARKETING & RESEARCH SL
Administrador Unico
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 180, S 8, H T 51510, I/A 2 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-43
Empresa: ET VOILA MARKETING & RESEARCH SL
Administrador Unico
- Matamoros Servulo Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 177, S 8, H T 51510, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-43
Información de MATAMOROS SERVULO GEORGINA
Mostramos los datos de MATAMOROS SERVULO GEORGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATAMOROS SERVULO GEORGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos