MATA SOUTULLO MARCOS
Informe ejecutivo de MATA SOUTULLO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATA SOUTULLO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSFOBER SL | Administrador Unico | 19/03/2015 | |
TIERRAS DE BERGANTIÑOS SL | Apoderado | 21/03/2013 |
VINCULACIONES DE MATA SOUTULLO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA SOUTULLO MARCOS
Empresa: TPS SERVICES 2021 SL
Administrador Unico
- Mata Soutullo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 5, S 8, H C 60969, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-15
Empresa: TPS SERVICES 2021 SL
Administrador Unico
- Mata Soutullo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 5, S 8, H C 60969, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-15
Empresa: SUAREZ Y CANDAME SL
Administrador Unico
- Mata Soutullo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 43, S 8, H C 45064, I/A 4 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
Empresa: TIERRAS DE BERGANTIÑOS SL
Apoderado
- Mata Soutullo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 75, S 8, H C 41197, I/A 2 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-15
Información de MATA SOUTULLO MARCOS
Mostramos los datos de MATA SOUTULLO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA SOUTULLO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos