MATA SERRAT MIGUEL-RAMON
Informe ejecutivo de MATA SERRAT MIGUEL-RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATA SERRAT MIGUEL-RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CANTINA DE JAVEA SL | Consejero | 11/01/2016 | |
EMBARCACION HERMANOS MATA SL | Liquidador | 06/06/2014 | 06/06/2014 |
EMBARCACION HERMANOS MATA SL | Administrador Solidario | 10/12/2013 | 06/06/2014 |
VINCULACIONES DE MATA SERRAT MIGUEL-RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA SERRAT MIGUEL-RAMON
Empresa: LA CANTINA DE JAVEA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Erades Sart Moises
- Espasa Bisquert Miguel
- Marti Boronat Josefa
- Mata Serrat Miguel-ramon
- Rodriguez Carmona Salvador Juan
- Serrat Cholbi Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 214, S 8, H A 45915, I/A 5 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-03
Empresa: EMBARCACION HERMANOS MATA SL
Liquidador
- Mata Serrat Miguel-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3734 , F 28, S 8, H A 137594, I/A 3 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-03
Empresa: EMBARCACION HERMANOS MATA SL
Administrador Solidario
- Mata Serrat Miguel-ramon
- Mata Serrat Vicente
Liquidador
- Mata Serrat Miguel-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3734 , F 28, S 8, H A 137594, I/A 3 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-03
Empresa: EMBARCACION HERMANOS MATA SL
Administrador Solidario
- Mata Serrat Miguel-ramon
- Mata Serrat Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3734 , F 26, S 8, H A 137594, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
Información de MATA SERRAT MIGUEL-RAMON
Mostramos los datos de MATA SERRAT MIGUEL-RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA SERRAT MIGUEL-RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos