MATA RUIZ MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de MATA RUIZ MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATA RUIZ MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS MATA SA | Administrador Unico | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE MATA RUIZ MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA RUIZ MARIA CONSUELO
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 14, S 8, H J 1063, I/A 20 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 14, S 8, H J 1063, I/A 19 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 14, S 8, H J 1063, I/A 19 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 79, S 8, H J 1063, I/A 17 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 79, S 8, H J 1063, I/A 17 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 78, S 8, H J 1063, I/A 16 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 78, S 8, H J 1063, I/A 16 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 78, S 8, H J 1063, I/A 15 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 78, S 8, H J 1063, I/A 15 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-23
Empresa: PRODUCTOS MATA SA
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Mata Ruiz Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 77, S 8, H J 1063, I/A 13 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-23
VER MAS ACTOS
Información de MATA RUIZ MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de MATA RUIZ MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA RUIZ MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos