MATA RIVAS GLORIA
Informe ejecutivo de MATA RIVAS GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATA RIVAS GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOAR SA | Administrador Solidario | 12/01/2012 | 23/04/2021 |
GLOAR SA | Administrador Solidario | 03/01/2018 | 23/04/2021 |
VINCULACIONES DE MATA RIVAS GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA RIVAS GLORIA
Empresa: GLOAR SA
Administrador Solidario
- Mata Rivas Gloria
- Molins Novau Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 17, S 8, H B 30545, I/A 20 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: GLOAR SA
Administrador Solidario
- Mata Rivas Gloria
- Molins Novau Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 16, S 8, H B 30545, I/A 17 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-08
Empresa: GLOAR SA
Administrador Solidario
- Mata Rivas Gloria
- Molins Novau Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 15, S 8, H B 30545, I/A 16 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: GLOAR SA
Administrador Solidario
- Mata Rivas Gloria
- Molins Novau Armengol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 15, S 8, H B 30545, I/A 16 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Información de MATA RIVAS GLORIA
Mostramos los datos de MATA RIVAS GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA RIVAS GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos