MATA REYERO ERNESTO DAVID
Informe ejecutivo de MATA REYERO ERNESTO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATA REYERO ERNESTO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MECANICOS GUARDO SL | Administrador Solidario | 22/12/2009 | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE MATA REYERO ERNESTO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA REYERO ERNESTO DAVID
Empresa: TALLERES MECANICOS GUARDO SL
Administrador Solidario
- Diez Garcia Jesus
- Mata Reyero Ernesto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260 , F 27, S 8, H P 1401, I/A 7 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-34
Empresa: TALLERES MECANICOS GUARDO SL
Administrador Solidario
- Diez Garcia Jesus
- Mata Reyero Ernesto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260 , F 26, S 8, H P 1401, I/A 6 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-34
Información de MATA REYERO ERNESTO DAVID
Mostramos los datos de MATA REYERO ERNESTO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA REYERO ERNESTO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos