MATA HERRERA DANIEL
Informe ejecutivo de MATA HERRERA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATA HERRERA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVATUR PLAYA BONITA HOTEL SL | Apoderado | 13/06/2024 | |
SERVATUR SA | Apoderado | 12/02/2018 | |
DANICRIS 1998 SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE MATA HERRERA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA HERRERA DANIEL
Empresa: SERVATUR PLAYA BONITA HOTEL SL
Apoderado
- Mata Herrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 52172, I/A 4 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-35
Empresa: SERVATUR SA
Apoderado
- Mata Herrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 204, S 8, H GC 5807, I/A 69 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-35
Empresa: DANICRIS 1998 SL
Administrador Mancomunado
- Mata Herrera Cristina
- Mata Herrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 202, S 8, H GC 18855, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-35
Información de MATA HERRERA DANIEL
Mostramos los datos de MATA HERRERA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA HERRERA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos