MASSOT FELIP JAVIER
Informe ejecutivo de MASSOT FELIP JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MASSOT FELIP JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARESTA GESTIO IMMOBILIARIA SL | Apoderado | 01/02/2011 | 13/01/2023 |
CONSULTORS REGISTRALS SL | Administrador | 16/08/2017 | |
PROMOCIONES OMNIA LLAR SL | Administrador Solidario | 07/08/2009 |
VINCULACIONES DE MASSOT FELIP JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSOT FELIP JAVIER
Empresa: CONSULTORS REGISTRALS SL
Administrador
- Massot Felip Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28526 , F 71, S 8, H B 138959, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: ARESTA GESTIO IMMOBILIARIA SL
Apoderado
- Massot Felip Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30492 , F 160, S 8, H B 171865, I/A 7 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: PROMOCIONES OMNIA LLAR SL
Administrador Solidario
- Massot Felip Javier
- Perez Medina Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 64, S 8, H B 219446, I/A 32 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-08
Información de MASSOT FELIP JAVIER
Mostramos los datos de MASSOT FELIP JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSOT FELIP JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos