MASSIMO RICHIEDEI
Informe ejecutivo de MASSIMO RICHIEDEI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MASSIMO RICHIEDEI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPITAL CASA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 14/03/2022 | 21/11/2023 |
CAPITAL CASA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 22/04/2022 | 21/11/2023 |
ARNEVA GALVEZ SL | Socio Unico | 17/06/2022 | 30/10/2023 |
VINCULACIONES DE MASSIMO RICHIEDEI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSIMO RICHIEDEI
Empresa: ARNEVA GALVEZ SL
Nuevo Socio Único
- Massimo Richiedei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 139, S 8, H MU107954, I/A 2 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-30
Empresa: CAPITAL CASA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Massimo Richiedei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 172, S 8, H MU107611, I/A 2 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-30
Empresa: CAPITAL CASA INVESTMENTS SL
Socio Único
- Massimo Richiedei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 171, S 8, H MU107611, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-30
Información de MASSIMO RICHIEDEI
Mostramos los datos de MASSIMO RICHIEDEI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSIMO RICHIEDEI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos