MASSIMO FRATTARUOLO
Informe ejecutivo de MASSIMO FRATTARUOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASSIMO FRATTARUOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARTES ACELERADORA DE STARTUPS SL | Administrador Unico | 04/09/2024 | |
NEWS LOCAL CORP SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
METROPODCAST SL | Administrador Unico | 07/08/2024 |
VINCULACIONES DE MASSIMO FRATTARUOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSIMO FRATTARUOLO
Empresa: STARTES ACELERADORA DE STARTUPS SL
Administrador Unico
- Massimo Frattaruolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621198, I/A 1 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: NEWS LOCAL CORP SL
Administrador Unico
- Massimo Frattaruolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620413, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: METROPODCAST SL
Administrador Unico
- Massimo Frattaruolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620121, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: CRONOMARKET ESPAÑA SL
Apoderado
- Massimo Frattaruolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 22, S 8, H B 381814, I/A 3 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Empresa: CRONOMARKET ESPAÑA SL
Apoderado
- Massimo Frattaruolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 21, S 8, H B 381814, I/A 2 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-08
Información de MASSIMO FRATTARUOLO
Mostramos los datos de MASSIMO FRATTARUOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSIMO FRATTARUOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos