MASSAGU SOLER JAUME
Informe ejecutivo de MASSAGU SOLER JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASSAGU SOLER JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MASSAGU SA | Administrador Mancomunado | 18/05/2022 |
VINCULACIONES DE MASSAGU SOLER JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSAGU SOLER JAUME
Empresa: TALLERES MASSAGU SA
Administrador Mancomunado
- Massagu Soler Jaume
- Massagu Soler Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 3, S 8, H B 95639, I/A 12 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: TALLERES MASSAGU SA
Administrador Mancomunado
- Massagu Soler Jaume
- Massagu Soler Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 3, S 8, H B 95639, I/A 12 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: TALLERES MASSAGU SA
Administrador Mancomunado
- Massagu Soler Jaume
- Massagu Soler Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 3, S 8, H B 95639, I/A 11 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Empresa: TALLERES MASSAGU SA
Administrador Mancomunado
- Massagu Soler Jaume
- Massagu Soler Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 3, S 8, H B 95639, I/A 11 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Empresa: MASSAGU SOLER SL
Administrador Mancomunado
- Massagu Soler Jaume
- Massagu Soler Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29524 , F 34, S 8, H B 153840, I/A 2 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: TALLERES MASSAGU SA
Administrador Mancomunado
- Massagu Soler Jaume
- Massagu Soler Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 3, S 8, H B 95639, I/A 10 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
Información de MASSAGU SOLER JAUME
Mostramos los datos de MASSAGU SOLER JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSAGU SOLER JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos