MASSA PEDEMONTE RAUL
Informe ejecutivo de MASSA PEDEMONTE RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MASSA PEDEMONTE RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESOLPA SA | Secretario | 25/11/2022 | |
TESOLPA SA | Consejero Delegado Solidario | 25/11/2022 | |
TESOLPA SA | Consejero | 25/11/2022 | |
BRISATUR SA | Consejero Delegado Solidario | 23/11/2022 | |
BRISATUR SA | Consejero | 23/11/2022 | |
BRISATUR SA | Secretario | 23/11/2022 | |
DANEPI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 01/12/2017 | |
BRISATUR SA | Consejero | 30/11/2017 | |
DANEPI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2012 | |
BRISATUR SA | Consejero | 05/09/2012 |
VINCULACIONES DE MASSA PEDEMONTE RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSA PEDEMONTE RAUL
Empresa: DANEPI SA
Consejero Delegado Solidario
- Massa Pedemonte Raul
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 30, S 8, H B 67894, I/A 15 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: TESOLPA SA
Consejero Delegado Solidario
- Massa Pedemonte Raul
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10229 , F 49, S 8, H B 71018, I/A 16 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: TESOLPA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10229 , F 49, S 8, H B 71018, I/A 16 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: DANEPI SA
Consejero Delegado Solidario
- Massa Pedemonte Raul
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 29, S 8, H B 67894, I/A 13 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: DANEPI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 29, S 8, H B 67894, I/A 13 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: BRISATUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Massa Pedemonte Raul
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 159, S 8, H B 71538, I/A 13 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-08
Empresa: BRISATUR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
- Massa Pedemonte Raul
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24441 , F 159, S 8, H B 71538, I/A 13 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-08
Empresa: LLORET 3 MASMONTE SL
Liquidador
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38781 , F 217, S 8, H B 335272, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: LLORET 3 MASMONTE SL
Administrador Mancomunado
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Liquidador
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38781 , F 217, S 8, H B 335272, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Consejero
- Massa Pedemonte Miguel
- Massa Pedemonte Moises
- Massa Pedemonte Raul
Presidente
Secretario
- Massa Pedemonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39993 , F 112, S 8, H B 69058, I/A 13 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
VER MAS ACTOS
Información de MASSA PEDEMONTE RAUL
Mostramos los datos de MASSA PEDEMONTE RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSA PEDEMONTE RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos