MASOT SANGRA FERRAN
Informe ejecutivo de MASOT SANGRA FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASOT SANGRA FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUE DATA SL | Apoderado | 10/04/2023 | |
PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA SL | Apoderado Solidario | 05/04/2023 | |
PUE ACADEMY SL | Apoderado Solidario | 04/04/2023 | |
PUE DATA SL | Apoderado | 20/12/2022 | |
PUE ACADEMY SL | Apoderado Solidario | 18/10/2022 | |
DATABLE SL | Apoderado Solidario | 18/10/2022 |
VINCULACIONES DE MASOT SANGRA FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASOT SANGRA FERRAN
Empresa: PUE DATA SL
Apoderado
- Caballero Galeote Raquel
- Masot Sangra Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33466 , F 101, S 8, H M 602400, I/A 10 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-28
Empresa: PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA SL
Apoderado Solidario
- Caballero Galeote Raquel
- Masot Sangra Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30996 , F 89, S 8, H B 183358, I/A 10 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: PUE ACADEMY SL
Apoderado Solidario
- Caballero Galeote Raquel
- Masot Sangra Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 18, S 8, H B 234663, I/A 8 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: PUE DATA SL
Apoderado
- Caballero Galeote Raquel
- Gonzalez Ubeda Garelly Ana Maria
- Masot Sangra Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33466 , F 101, S 8, H M 602400, I/A 8 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: DATABLE SL
Apoderado Solidario
- Caballero Galeote Raquel
- Gonzalez Ubeda Garelly Ana Maria
- Masot Sangra Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42389 , F 99, S 8, H B 406375, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: PUE ACADEMY SL
Apoderado Solidario
- Caballero Galeote Raquel
- Gonzalez Ubeda Garelly Ana Maria
- Masot Sangra Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 17, S 8, H B 234663, I/A 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Información de MASOT SANGRA FERRAN
Mostramos los datos de MASOT SANGRA FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASOT SANGRA FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos