MASO SANAHUJA JORGE
Informe ejecutivo de MASO SANAHUJA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASO SANAHUJA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBURANTES SEGRIA SA | Administrador Unico | 30/01/2012 |
VINCULACIONES DE MASO SANAHUJA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASO SANAHUJA JORGE
Empresa: CARBURANTES SEGRIA SA
Administrador Unico
- Maso Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 103, S 8, H L 3568, I/A 12 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-25
Empresa: CARBURANTES SEGRIA SA
Administrador Unico
- Maso Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 103, S 8, H L 3568, I/A 11 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-25
Empresa: CARBURANTES SEGRIA SA
Administrador Unico
- Maso Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 102, S 8, H L 3568, I/A 10 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-25
Empresa: CARBURANTES SEGRIA SA
Administrador Solidario
- Maso Sanahuja Elena
- Maso Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 102, S 8, H L 3568, I/A 10 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-25
Información de MASO SANAHUJA JORGE
Mostramos los datos de MASO SANAHUJA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASO SANAHUJA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos