MASIP VILAPLANA FELIX
Informe ejecutivo de MASIP VILAPLANA FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASIP VILAPLANA FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEXTIL JUAN MORAGAS SA | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | |
FRAOR SL | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
ACABADOS EUROPEOS SL | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
ENFILA VALLES SL | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
TEXENCA AIE | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
TEXTIL A ORTIZ SA | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
GRUP ORTREBOL 4 SL | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
GIO INVERSIONS SL | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
TEXTIL JUAN MORAGAS SA | Apoderado Solidario | 25/10/2017 | |
ENFILA VALLES SL | Apoderado Solidario | 24/10/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MASIP VILAPLANA FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASIP VILAPLANA FELIX
Empresa: GIO INVERSIONS SL
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35102 , F 138, S 8, H B 261011, I/A 10 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: GRUP ORTREBOL 4 SL
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40964 , F 204, S 8, H B 377991, I/A 13 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: TEXTIL A ORTIZ SA
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35975 , F 53, S 8, H B 4310, I/A 42 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: TEXENCA AIE
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 201, S 8, H B 193678, I/A 9 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: ENFILA VALLES SL
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41708 , F 213, S 8, H B 245938, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: ACABADOS EUROPEOS SL
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37190 , F 163, S 8, H B 4308, I/A 25 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: FRAOR SL
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33472 , F 42, S 8, H B 41517, I/A 21 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: TEXTIL JUAN MORAGAS SA
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22092 , F 23, S 8, H B 32780, I/A 38 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: TEXTIL JUAN MORAGAS SA
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22092 , F 22, S 8, H B 32780, I/A 35 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-08
Empresa: ENFILA VALLES SL
Apoderado Solidario
- Masip Vilaplana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41708 , F 213, S 8, H B 245938, I/A 14 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
VER MAS ACTOS
Información de MASIP VILAPLANA FELIX
Mostramos los datos de MASIP VILAPLANA FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASIP VILAPLANA FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos