MASIA LUQUE ENRIQUE
Informe ejecutivo de MASIA LUQUE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASIA LUQUE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARROZADOS LA MODERNA SA | Consejero | 03/06/2014 | 27/11/2023 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Presidente | 30/04/2019 | 27/11/2023 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Consejero Delegado | 30/04/2019 | 27/11/2023 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Presidente | 03/06/2014 | 30/04/2019 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Consejero Delegado | 03/06/2014 | 30/04/2019 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Presidente | 06/02/2009 | 03/06/2014 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Consejero Delegado | 06/02/2009 | 03/06/2014 |
CARROZADOS LA MODERNA SA | Consejero | 06/02/2009 | 03/06/2014 |
VINCULACIONES DE MASIA LUQUE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASIA LUQUE ENRIQUE
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero Delegado
- Masia Luque Enrique
Consejero
- Cerda Pascual Carlos
- Garcia Beneyto Jaime
- Masia Luque Enrique
- Mendez Ocaña Andres
- Motos Andres Gabriel
Presidente
- Masia Luque Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 112, S 8, H A 21698, I/A 11 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-03
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero
- Masia Luque Enrique
- Motos Andres Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 111, S 8, H A 21698, I/A 10 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-03
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero Delegado
- Masia Luque Enrique
Presidente
- Masia Luque Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 111, S 8, H A 21698, I/A 10 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-03
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero Delegado
- Masia Luque Enrique
Presidente
- Masia Luque Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 111, S 8, H A 21698, I/A 10 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-03
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero Delegado
- Masia Luque Enrique
Consejero
Presidente
- Masia Luque Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 111, S 8, H A 21698, I/A 9 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-03
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero Delegado
- Masia Luque Enrique
Consejero
Presidente
- Masia Luque Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 111, S 8, H A 21698, I/A 9 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-03
Empresa: CARROZADOS LA MODERNA SAL
Consejero Delegado
- Masia Luque Enrique
Consejero
Presidente
- Masia Luque Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 111, S 8, H A 21698, I/A 8 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-03
Información de MASIA LUQUE ENRIQUE
Mostramos los datos de MASIA LUQUE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASIA LUQUE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos