MASET CAÑADA JULIO
Informe ejecutivo de MASET CAÑADA JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASET CAÑADA JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDIPHARMA BIOLOGICS SL | Apoderado | 24/02/2016 | 31/08/2018 |
MUNDIPHARMA BIOLOGICS SL | Apoderado | 27/07/2015 | 24/02/2016 |
MUNDIPHARMA BIOLOGICS SL | Apoderado | 03/01/2014 | 27/07/2015 |
VINCULACIONES DE MASET CAÑADA JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASET CAÑADA JULIO
Empresa: CINFA BIOTECH SL
Apoderado
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Castiella Ramirez Maria
- Castiella Ramirez Maria
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Maset Cañada Julio
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 63, S 8, H NA 33671, I/A 14 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-31
Empresa: CINFA BIOTECH SL
Apoderado
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Castiella Ramirez Maria
- Castiella Ramirez Maria
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Maset Cañada Julio
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Otamendi Zufia Roberto
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 60, S 8, H NA 33671, I/A 9 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-31
Empresa: CINFA BIOTECH SL
Apoderado
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Castiella Ramirez Maria
- Castiella Ramirez Maria
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Maset Cañada Julio
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 60, S 8, H NA 33671, I/A 9 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-31
Empresa: CINFA BIOTECH SL
Apoderado
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Arrizabalaga Aleman Isabel
- Castiella Ramirez Maria
- Castiella Ramirez Maria
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Iribarren Goñi Carlos
- Maset Cañada Julio
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 58, S 8, H NA 33671, I/A 6 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-31
Empresa: CINFA BIOTECH SL
Apoderado
- Castiella Ramirez Maria
- Castiella Ramirez Maria
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Maset Cañada Julio
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 58, S 8, H NA 33671, I/A 6 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-31
Empresa: CINFA BIOTECH SL
Apoderado
- Castiella Ramirez Maria
- Castiella Ramirez Maria
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Del Rio Casado Javier
- Maset Cañada Julio
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Ordieres Sagarminaga Enrique
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
- Pellejero Valencia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 56, S 8, H NA 33671, I/A 2 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-31
Información de MASET CAÑADA JULIO
Mostramos los datos de MASET CAÑADA JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASET CAÑADA JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos