MASDEU NADAL ANNA
Informe ejecutivo de MASDEU NADAL ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MASDEU NADAL ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR FRED CLIMATITZACIO SL | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | 04/09/2019 |
AIR FRED CLIMATITZACIO SL | Administrador Mancomunado | 24/04/2018 | 22/08/2019 |
AIR CONFORT FRED I CALOR SL | Apoderado | 04/06/2018 |
VINCULACIONES DE MASDEU NADAL ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASDEU NADAL ANNA
Empresa: AIR FRED CLIMATITZACIO SL
Apoderado Solidario
- Masdeu Nadal Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32702 , F 186, S 8, H B 107101, I/A 16 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-08
Empresa: AIR FRED CLIMATITZACIO SL
Administrador Mancomunado
- Masdeu Carrera Francisco Javier
- Masdeu Nadal Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32702 , F 186, S 8, H B 107101, I/A 15 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: AIR CONFORT FRED I CALOR SL
Apoderado
- Masdeu Nadal Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20061 , F 77, S 8, H B 676, I/A 13 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: AIR FRED CLIMATITZACIO SL
Administrador Mancomunado
- Masdeu Carrera Francisco Javier
- Masdeu Nadal Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26734 , F 84, S 8, H B 107101, I/A 12 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Empresa: AIR FRED CLIMATITZACIO SL
Apoderado Solidario
- Masdeu Nadal Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26734 , F 83, S 8, H B 107101, I/A 9 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Información de MASDEU NADAL ANNA
Mostramos los datos de MASDEU NADAL ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASDEU NADAL ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos