MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO
Informe ejecutivo de MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROBIGRAF SL | Vicesecretario No Consejero | 30/07/2024 | |
BRAZATORTAS RENOVABLES 400 KV AIE | Apoderado | 17/04/2024 | |
SOLANA RENOVABLES SL | Secretario No Consejero | 29/01/2024 | |
SCO PARTICIPACIONES SL | Vicesecretario No Consejero | 17/07/2023 | |
GENETICA DE SOJA HOLDING SL | Vicesecretario No Consejero | 04/05/2023 |
VINCULACIONES DE MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO
Empresa: PROBIGRAF SL
Vicesecretario No Consejero
- Mascort Arques Raquel Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 28118, I/A 35 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: BRAZATORTAS RENOVABLES 400 KV AIE
Apoderado
- Garcia Gonzalez Pilar
- Guerrero Ruiz Laura
- Mascort Arques Raquel Rosario
- Perez Linares Fernando
- Rodriguez Morales Mario
- Tovar Casado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41189 , F 79, S 8, H M 730306, I/A 5 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: SOLANA RENOVABLES SL
Secretario No Consejero
- Mascort Arques Raquel Rosario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43061 , F 118, S 8, H M 761019, I/A 4 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: SCO PARTICIPACIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Mascort Arques Raquel Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 105, S 8, H M 778797, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: GENETICA DE SOJA HOLDING SL
Vicesecretario No Consejero
- Mascort Arques Raquel Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 106, S 8, H M 647953, I/A 19 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Información de MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO
Mostramos los datos de MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASCORT ARQUES RAQUEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos