MASCLANS PADRO MARIA EULALIA
Informe ejecutivo de MASCLANS PADRO MARIA EULALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASCLANS PADRO MARIA EULALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUMASPA 2000 SL | Apoderado Solidario | 15/03/2023 |
VINCULACIONES DE MASCLANS PADRO MARIA EULALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASCLANS PADRO MARIA EULALIA
Empresa: FRUMASPA 2000 SL
Apoderado Solidario
- Masclans Padro Joaquin
- Masclans Padro Juan
- Masclans Padro Maria Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32355 , F 36, S 8, H B 207965, I/A 6 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: FRUMASPA 2000 SL
Administrador
- Masclans Padro Joaquin
- Masclans Padro Juan
- Masclans Padro Maria Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32355 , F 34, S 8, H B 207965, I/A 4 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: TOUS & TOUS COMPLEMENTS SL
Administrador
- Masclans Padro Maria Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31527 , F 156, S 8, H B 194172, I/A 15 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Información de MASCLANS PADRO MARIA EULALIA
Mostramos los datos de MASCLANS PADRO MARIA EULALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASCLANS PADRO MARIA EULALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos