MASCARO MARTORELL ANTONIA
Informe ejecutivo de MASCARO MARTORELL ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MASCARO MARTORELL ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRETERA PALMA-MANACOR CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2024 | |
GRAVERA SA TORRE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/07/2023 | |
GRAVERA SA TORRE SL | Secretario | 12/07/2023 | |
PROMO MALLORCA INVEST SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2023 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado | 09/04/2018 | |
CARRETERA PALMA-MANACOR CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA SA | Consejero | 22/07/2009 | |
OMNIUM PRO MALLORCA SL | Apoderado Mancomunado | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE MASCARO MARTORELL ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASCARO MARTORELL ANTONIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 22, S 8, H PM 47518, I/A 65 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariza Gil Francisco Javier
- Ariza Gil Francisco Javier
- Espeja Alonso Felix David
- Espeja Alonso Felix David
- Jimenez Ortega Domingo
- Jimenez Ortega Domingo
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Jaime
- Mascaro Martorell Jaume
- Mascaro Martorell Maria
- Mascaro Martorell Maria
- Pellon Revuelta Leopoldo Jose
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Rodriguez Lopez Carlos
- Rodriguez Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 22, S 8, H PM 47518, I/A 65 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Empresa: GRAVERA SA TORRE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Jaume
- Mascaro Martorell Juan
- Mascaro Martorell Maria
Presidente
Secretario
- Mascaro Martorell Antonia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 69, S 8, H PM 22977, I/A 4 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-07
Empresa: GRAVERA SA TORRE SL
Consejero Delegado
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Jaume
- Mascaro Martorell Juan
- Mascaro Martorell Maria
- Mascaro Riera Melchor
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Mascaro Martorell Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 69, S 8, H PM 22977, I/A 4 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-07
Empresa: PROMO MALLORCA INVEST SL
Apoderado Mancomunado
- Fiol Segura Ignacio
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Jaime
- Mascaro Martorell Juan
- Mascaro Martorell Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 193, S 8, H PM 97031, I/A 2 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 40, S 8, H PM 47518, I/A 59 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-07
Empresa: LOS DRAGONES SL
Liquidador Mancomunado
- Mascaro Martorell Antonia
- Pallicer Pons Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 218, S 8, H PM 9052, I/A 16 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-07
Empresa: LOS DRAGONES SL
Administrador Mancomunado
- Mascaro Martorell Antonia
- Pallicer Pons Jaime
Liquidador Mancomunado
- Mascaro Martorell Antonia
- Pallicer Pons Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 218, S 8, H PM 9052, I/A 16 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 37, S 8, H PM 47518, I/A 56 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariza Gil Francisco Javier
- Ariza Gil Francisco Javier
- Corral Fernandez Felix
- Corral Fernandez Felix
- Espeja Alonso Felix David
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Antonia
- Mascaro Martorell Jaime
- Mascaro Martorell Jaime
- Mascaro Martorell Maria
- Mascaro Martorell Maria
- Mascaro Martorell Maria
- Mochon Lopez Pablo
- Mochon Lopez Pablo
- Sarmiento Torres Rafael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 37, S 8, H PM 47518, I/A 56 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
VER MAS ACTOS
Información de MASCARO MARTORELL ANTONIA
Mostramos los datos de MASCARO MARTORELL ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASCARO MARTORELL ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos