MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BABEL PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 01/12/2022 | |
ACUSTIC CROM SL | Administrador Unico | 01/12/2022 | |
ACUSTIC CROM SL | Apoderado | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA
Empresa: ESCENARIO MUSICAL MEDITERRANEA SL
Apoderado
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10682, L 7963, F 74, S 8, H V 188126, I/A 5 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-46
Empresa: SAGUNT PORT TARDOR SL
Apoderado
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10682, L 7963, F 135, S 8, H V 188136, I/A 7 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-46
Empresa: ESCENARIO MUSICAL MEDITERRANEA SL
Apoderado
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10682, L 7963, F 73, S 8, H V 188126, I/A 4 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-46
Empresa: SAGUNT PORT TARDOR SL
Apoderado
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10682, L 7963, F 134, S 8, H V 188136, I/A 5 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-46
Empresa: BABEL PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349, L 2657, F 161, S 8, H V 44785, I/A 8 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: ACUSTIC CROM SL
Administrador Unico
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 64, S 8, H V 10182, I/A 9 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: ACUSTIC CROM SL
Apoderado
- Mascarell Moreno Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 63, S 8, H V 10182, I/A 8 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Información de MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASCARELL MORENO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos