MASCARELL MARTI ANGEL
Informe ejecutivo de MASCARELL MARTI ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASCARELL MARTI ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGEL MASCARELL SL | Administrador Unico | 16/05/2017 | |
ANGEL MASCARELL SL | Apoderado | 29/11/2013 |
VINCULACIONES DE MASCARELL MARTI ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASCARELL MARTI ANGEL
Empresa: ANGEL MASCARELL SL
Administrador Unico
- Mascarell Marti Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 58, S 8, H A 23755, I/A 11 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-03
Empresa: ANGEL MASCARELL SL
Administrador Solidario
- Mascarell Marti Angel
- Mascarell Miret Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 58, S 8, H A 23755, I/A 11 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-03
Empresa: ANGEL MASCARELL SL
Administrador Solidario
- Mascarell Marti Angel
- Mascarell Miret Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 58, S 8, H A 23755, I/A 10 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-03
Empresa: ANGEL MASCARELL SL
Apoderado
- Mascarell Marti Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 41, S 8, H A 23755, I/A 9 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-03
Empresa: ANGEL MASCARELL SL
Administrador Unico
- Mascarell Marti Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 41, S 8, H A 23755, I/A 7 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-03
Empresa: ANGEL MASCARELL SL
Administrador Unico
- Mascarell Marti Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 41, S 8, H A 23755, I/A 7 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-03
Información de MASCARELL MARTI ANGEL
Mostramos los datos de MASCARELL MARTI ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASCARELL MARTI ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos