MAS VILADOT GLORIA
Informe ejecutivo de MAS VILADOT GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MAS VILADOT GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ELECTRIC RENOVABLES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2017 | 30/05/2023 |
GE RENEWABLES WIND INSTALACION SL | Apoderado Mancomunado | 23/08/2013 | 08/07/2021 |
ALSTOM WIND GALICIA SL | Apoderado Mancomunado | 27/08/2013 | 15/04/2015 |
GENERAL ELECTRIC RENOVABLES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 19/08/2013 | 10/09/2014 |
ALSTOM WIND NAVARRA SA | Apoderado | 05/08/2013 | 18/07/2014 |
ALSTOM WIND ALTAMIRA SA | Apoderado Mancomunado | 12/08/2013 | 02/07/2014 |
VINCULACIONES DE MAS VILADOT GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS VILADOT GLORIA
Apoderado Mancomunado
- Mas Viladot Gloria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48469 , F 221, S 8, H B 318227, I/A 165 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
Empresa: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Frederic Sanchez
- Mas Viladot Gloria
- Monso Salas Jorge Rafael
- Ribera Soler Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 125, S 8, H B 318227, I/A 105 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: ALSTOM WIND GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Blanco Lopez Jose Luis
- Justo Bello Ursula
- Justo Bello Ursula
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 207, S 8, H C 27585, I/A 37 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-15
Empresa: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 120, S 8, H B 318227, I/A 89 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-08
Empresa: ALSTOM WIND ALTAMIRA SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Marquina Juan Manuel
- Mas Viladot Gloria
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 125, S 8, H ZA 3901, I/A 43 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-49
Empresa: ALSTOM WIND GALICIA SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Ansorena Pablo
- Garcia Garcia Maria
- Hernandez Marquina Juan Manuel
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 204, S 8, H C 27585, I/A 31 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-15
Empresa: ALSTOM WIND INSTALACION SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Ansorena Pablo
- Hernandez Marquina Juan Manuel
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 68, S 8, H B 286036, I/A 24 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Ansorena Pablo
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 186, S 8, H B 318227, I/A 66 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-08
Empresa: ALSTOM WIND ALTAMIRA SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Garcia Maria
- Heras Ansorena Pablo
- Hernandez Marquina Juan Manuel
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 123, S 8, H ZA 3901, I/A 40 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-49
Empresa: ALSTOM WIND NAVARRA SA
Apoderado
- Garcia Garcia Maria
- Hernandez Marquina Juan Manuel
- Mas Viladot Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 181, S 8, H NA 12269, I/A 32 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-31
Información de MAS VILADOT GLORIA
Mostramos los datos de MAS VILADOT GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS VILADOT GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos