MAS SOTO BRAULIA
Informe ejecutivo de MAS SOTO BRAULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAS SOTO BRAULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVAS GRUPO MANCHON SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
TYLER LACADOS SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
ATHOL LACADOS SL | Apoderado | 17/06/2024 |
VINCULACIONES DE MAS SOTO BRAULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS SOTO BRAULIA
Empresa: TYLER LACADOS SL
Apoderado
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 48610, I/A 9 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-03
Empresa: ATHOL LACADOS SL
Apoderado
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 100849, I/A 9 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-03
Empresa: EXCLUSIVAS GRUPO MANCHON SL
Apoderado
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 79860, I/A 7 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-03
Empresa: ATHOL LACADOS SL
Administrador Unico
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 37, S 8, H A 100849, I/A 7 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-03
Empresa: ATHOL Y MANCHON SL
Administrador Unico
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 180, S 8, H A 122613, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-03
Empresa: ATHOL LACADOS SL
Administrador Unico
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 37, S 8, H A 100849, I/A 6 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
Empresa: ATHOL Y MANCHON SL
Administrador Unico
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 179, S 8, H A 122613, I/A 1 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-03
Empresa: ATHOL Y MANCHON SL
Socio Único
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 179, S 8, H A 122613, I/A 1 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-03
Empresa: TYLER LACADOS SL
Administrador Unico
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 162, S 8, H A 48610, I/A 5 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-03
Empresa: EXCLUSIVAS GRUPO MANCHON SL
Administrador Unico
- Mas Soto Braulia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 114, S 8, H A 79860, I/A 4 (24/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-03
Información de MAS SOTO BRAULIA
Mostramos los datos de MAS SOTO BRAULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS SOTO BRAULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos