MAS REYNALS MIGUEL
Informe ejecutivo de MAS REYNALS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MAS REYNALS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS JIMASA SL | Administrador Unico | 26/07/2024 |
VINCULACIONES DE MAS REYNALS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS REYNALS MIGUEL
Empresa: SUMINISTROS JIMASA SL
Administrador Unico
- Mas Reynals Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 73126, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: VARITEMAS SL
Administrador
- Mas Reynals Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25806 , F 111, S 8, H B 93887, I/A 7 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Administrador Mancomunado
- Mas Reynals Miguel
- Ollero Lancho Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29715 , F 75, S 8, H B 158437, I/A 5 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Empresa: SUMINISTROS JIMASA SL
Administrador Unico
- Mas Reynals Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4641 , F 210, S 8, H SE 73126, I/A 2 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-41
Empresa: GOODSIDE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Chuan Chuan Ye Zhan
- Mas Reynals Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42695 , F 145, S 8, H B 414562, I/A 3 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Empresa: GOODSIDE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Chuan Chuan Ye Zhan
- Mas Reynals Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42695 , F 145, S 8, H B 414562, I/A 2 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Información de MAS REYNALS MIGUEL
Mostramos los datos de MAS REYNALS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS REYNALS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos